- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-6-1-1
- Uni. doc. simple
- 1 de diciembre de 1881
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Autorización a estudiantes para presentarse ante el obispo como profesores.
Larroca Estala, José María, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Autorización a estudiantes para presentarse ante el obispo como profesores.
Larroca Estala, José María, O.P.
Rescripto del Cardenal Ledóchowski, 31/03/1884
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada a la Santa Sede por el Obispo de Vitoria en nombre del P. Superior del Colegio de Vergara.
Sagrada Congregación de Ritos
Rescripto de la Secretaria a Supplicibus Libellis, 12/12/1896
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada a la Santa Sede por el Obispo de Vitoria en nombre del P. Rector del Real Seminario de Vergara.
Obispado de Vitoria
Rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, 27/04/1934
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada a la Santa Sede por el Obispo de Vitoria en nombre del P. Rector del Real Seminario de Vergara.
Sagrada Congregación de Ritos
Rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, 15/04/1935
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Concesión de la Santa Sede dirigida al Prior del Convento de Vergara.
Sagrada Congregación de Ritos
Rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, 10/12/1930
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada a la Santa Sede por el Obispo de Vitoria en nombre del P. Rector del Real Seminario de Vergara.
Sagrada Congregación de Ritos
Rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, 02/05/1867
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Súplica enviada a la Santa Sede por el Obispo de Vitoria en nombre del P. Rector del Real Seminario de Vergara.
Sagrada Congregación de Ritos
Rescripto de la Sagrada Congregación de la Reverenda Fábrica de San Pedro, 16/02/1895
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Súplica en nombre del P. Rector del Real Seminario de Vergara, y el rescripto papal.
Sagrada Congregación de la Fábrica de San Pedro
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
El P. Maestro General de la O.P. decreta los Estatutos del Seminario.
Larroca Estala, José María, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta del Alcalde al P. Rector de Vergara, 02/01/1903. Incluye copia del Oficio que el P. M. G. de la O.P., Fr. José María Larroca dirigió al Ayuntamiento de Vergara con motivo de la exención de pago de externos, Roma, 23/10/1883.
-Cartas del P. Rector Benigno Sánchez al Alcalde de Vergara, 12/01/1903, 21/01/1903 y 02/02/1903.
-Cartas del Sr. Ramón Urmeneta, Alcalde de Vergara al P. Benigno Sánchez, 17/01/1903, 31/01/1903 y 16/02/1903.
Alcaldía de la Noble y Leal Villa de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la Comunidad de PP. Dominicos en Vergara. Leído en Roma el 10/01/1940.
González Vigil, Esteban, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Certifica que los profesores del Real Seminario hacen vida común conforme a las leyes de su instituto.
Larroca Estala, José María, O.P.
Carta del P. Manuel Montoto en Roma al P. Prior Fr. Mariano Antia en Vergara, 04/09/1938
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre el pleito por la concesión del Colegio de Vergara al Sr. Administrador Apostólico. Expone el mal comportamiento de los PP. Dominicos con el Mons. Delegado Apostólico en la apertura del curso del Seminario.
En una nota manuscrita se dice que la información del P. Montoto sobre lo ocorrido es totalmente falsa.
Montoto Álvarez, Manuel, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la apertura del curso, indicaciones sobre los ejercicios de Gimnasia y la prohibición de armas de fuego en el Colegio.
Larroca Estala, José María, O.P.
Carta del P. Jerónimo Caderch en Roma al P. Paulino Álvarez en Vergara, 28/07/1897
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sobre la facultad otorgada por el Maestro General de la Orden para nombrar a dos PP. de Consejo para conformar el tribunal de exámenes.
Coderch, Jerónimo, O.P., Socio del Maestro G. de la O.P.
Asignaciones y nombramiento de cargos (1885-1910)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como vicerrector del Seminario de Vergara por el P. Provincial José Domingo Martínez, Palencia, 09/11/1885. Leída en Vergara, 11/11/1885. Latín. 1 f. manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 1.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Lector en Teología Moral del Colegio de Vergara por el P. Provincial José Domingo Martínez, Palencia, 20/09/1886. Leída en Vergara, 26/09/1886. Latín. 1 pliego manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 2.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Director de la revista El Santísimo Rosario por el P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos, Corias, 02/05/1890. 1 pliego pequeño manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 3.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Rector del Seminario de Vergara por el P. Maestro José María Larroca, Roma, 05/07/1890. Leída en Vergara el 18/08/1890, y aceptación del cargo por el P. Bada el mismo días. Latín. 1 pliego manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 4.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Lector de Filosofía por el P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos, Vergara, 06/08/1891. Latín. 1 pliego manuscrito, firmas autógrafas y sello. Documento 5.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Prior del convento de San Pablo de Palencia por el P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 10/09/1896. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano y aceptación manuscrita, firmas autógrafas y sello. Documento 6.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Prior del convento de San José de Vergara por el P. Provincial Esteban Sacrest, Valladolid, 07/01/1898. Latín. 1 pliego impreso rellenado a mano y aceptación manuscrita, firmas autógrafas y sello. Documento 7.
-Asignación del P. Manuel F. Bada a la Casa de Madrid por el P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos, Madrid, 05/06/¿1904-1908? 1 pliego impreso rellenado a mano, firma autógrafa. Documento 8.
-Nombramiento del P. Manuel Fernández Bada como Vicario Provincial de México y Centroamérica por el P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 09/05/1910, leído al día siguiente. Latín. 1 pliego manuscrito, firmas autógrafas y sellos. Documento 9.
Fernández Bada, Manuel, O.P.