- ES 37274.AHDOPE B-C-CDB-b-1-1-8
- Item
- 12 de marzo de 1956
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Pide entrevista con Francisco Franco para presentar al P. Fr. Miguel Fraile Cobos.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Pide entrevista con Francisco Franco para presentar al P. Fr. Miguel Fraile Cobos.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Visita hecha a la universidad, satisfecho. El P. Miguel Fraile ya está prácticamente nombrado Rector de la misma.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Otra copia de la "Contestación al escrito de los Padres de Almagro"
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Copia mejor estructurada y con algunas variantes.
Anónimo
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Incluye:
-Carta del P. Crespo sobre los acuerdos o decisiones del Consejo de Provincia.
-Respuesta del P. Fernández con una datación problemática.
El escrito de Granada pone 22/11/56, mientras que la respuesta del P. Aniceto pone 22/II/56 [sic.], fecha que se repite en el escrito. Todo parece indicar que la fecha de la carta del P. Aniceto debe ser también del mes de noviembre; también lo exige el texto - posiblemente error de las máquinas antiguas.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Lo asigna a la Casa de Córdoba, U.L.C.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Lo asigna a la Casa de Córdoba, U.L.C.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Documentos Personales (1880-1953)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Orden alfabético. 1880-1953:
-Iparraguirre, Juan, asignación a Corias, Madrid, 06/12/1953. Documento 1.
-Irisarri Galar, Jesús, informe-testimoniales del obispado de Pamplona, Pamplona, 27/04/1948. Documento 2.
-Irurzun Otermin, Bernardino, cert. de estado civil, Pamplona, 09/11/1925, cert. de bautismo, Eguiarreta, 02/11/1929, cert. de buena conducta, Eguiarreta, 03/11/1929, cert. médico, Villanueva de Araquil, 03/11/1929, informe-testimoniales del obispo de Pamplona, Pamplona, 13/02/1930. Documentos 3 al 7.
-Laburu (¿Laburri?, o ¿Bilbao?), Juan Inocencio, cert. de estado civil, Tetuán, 21/02/1924, cert. de conducta y servicio social, Bilbao, 31/05/1926, cert. de confirmación, Gamiz (Vizcaya), 15/10/1926, cert. de bautismo, Bilbao, 20/02/1907, informe del obispo de Vitoria, Vitoria, 08/02/1927. Documentos 8 al 12.
-Lisnier Pedraz, Ángel Carlos, cert. de bautismo, Salamanca, 04/03/1925, consentimiento del padre para que ingrese a la O.P., 05/03/1925, cert. de confirmación, Salamanca, 21/09/1925, informe, Corias, 17/09/1925. Documentos 13 al 16.
-López, Félix, rescripto, Roma, 07/08/1894. Documento 17.
-López González, Ventura, cert. de bautismo, Ferreras de Abajo, 06/08/1923, informe, Corias, 04/05/1927, cert. de confirmación, Ferreras de Abajo, 27/10/1927. Documentos 18 al 20.
-Lóepz Martínez, José, testamento, Corias, 25/09/1894. Documento 21.
-López Robles, Daniel, cert. de bautismo, Villanueva del Condado, 10/09/1942, cert. de buena conducta, León, 29/09/1942, cert. médico, León, 25/09/1942. Documentos 22 al 24.
-López Viilabrille Fernández, Gervasio, informe de buena conducta, Oviedo, 01/05/1880. Documento 25.
-Lorenzo, Arcadio, asignación a Corias, Barcelona, 14/12/1909. Documento 26.
-Losada, Vicente, rescripto con dispensa de votos, Roma, 28/10/1913. Documento 27.
-Losada, Vicente, rescripto con dispensa de votos, Roma, 19/11/1912. Documento 28.
-Luis Griñón, Juan Francisco, informe-testimoniales del obispo de Coria, Coria, 27/07/1928, asignación a Corias, Salamanca, 17/10/1941, cert. de bautismo, La Alberca, 12/07/1928, y cert. de bautismo y confirmación, La Alberca, 25/08/1923. Documentos 29 al 32.
-Luque Peso, Luis, cert. de bautismo y de confirmación, Granada, 21/12/1926, cert. médico, Granada, 09/09/1927, cartas, Salamanca, 22 y 29/11/1927, informe del arzobispo de Granada, Granada, 07/12/1927, cert. de buena conducta, Granada, 21/12/1926. Documentos 33 al 39.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Documentos Personales (1894-1960)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Orden alfabético. 1894-1960:
-Molina González, Federico, cert. de confirmación, Valladolid, 04/08/1928, cédula personal, Valladolid, 24/11/1927, cert. de bautismo, Laguna de Duero, 05/08/1928, cert. de servicios prestados, Valladolid, 13/08/1928, carta al P. Rector, Valladolid, consentimiento de la madre para ingresar al convento, Valladolid, 18/08/1928, cert. de buena conducta, Valladolid, 20/08/1928, cert. médico, Valladolid, 20/08/1928, carta al P. Rector, Valladolid, 22/08/1928, cert. de buena conducta por el arzobispo de Valladolid, Valladolid, 14/02/1929. Documentos 1 al 10.
-Montero Vallejo, Claudio (¿Valejo o Hervalejo?), cert. de bautismo, Villavieja de Jeltres, 24/08/1921, testamento canónico para la profesión solemne, Corias, 14/11/1929, informe, Corias, 25/01/1925, aprobación por la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo, 09/02/1925. Documentos 11 al 14.
-Montero Rodríguez, Marcelino, cert. de bautismo, San Muñoz, 07/09/1910. Documento 15.
-Morán, Cecilio, asignación a Corias, Montesclaros, 13/10/1900. Documento 16.
-Moro Fernández, Germán, rescripto con dispensa de votos, Roma, 07/01/1924. Documento 17.
-Múgica Urtiaga, Francisco, acta de defunción, Cangas del Narcea, 07/11/1931. Documento 18.
-Munárriz Iriarte, Félix, cert. de bautismo y de confirmación, Astrain, 16/11/1922, informe del obispo de Pamplona, Pamplona, 20/02/1925, testamento canónico para la profesión solemne, Corias, 15/08/1929. Documentos 19 al 22.
-Muñiz García, Benigno, carta de Fr, Matías García a Fr. Fernando Gutiérrez, Oviedo, 16/10/1927, cert. de confirmación, de buena conducta y de bautismo, San Vicente de las Agüeras, 24/10/1927, informe del obispo de Oviedo, Oviedo, 08/03/1928, carta al P. Rector de Corias, Las Agüeras, 14/03/1928. Documentos 23 al 28.
-Muñoz Blanco, Ángel, cert. de bautismo, Madrid, 07/08/1925, cert. de confirmación, Madrid, 21/08/1925, cert. de buena conducta, Madrid, 14/10/1927, carta al P. Rector de Corias, Madrid, 11/11/1927, apunte, Madrid, carta a Fr. Fernando María Gutiérrez, Madrid, 01/12/1927, cert. médico, Madrid, 21/11/1927, informe del obispo de Madrid-Alcalá, Madrid, 03/04/1928. Documentos 29 al 36.
-Muriel Suárez, Rafael, cert. de confirmación y de buena conducta, Piñeres, 22/09/1942, cert. de bautismo, Moreda, 22/09/1942. Documentos 37 al 39.
-Nieto Fernández, José, cert. de bautismo y de confirmación, Orense, 14/12/1924, informe del obispo de Orense para testimoniales, Orense, 05/02/1925. Documentos 40 al 42.
-Nogal Miguel, Celso, informe del obispo de Burgos, Burgos, 17/04/1951. Documento 43.
-Nogal Miguel, Primitivo, testamento, renuncia de bienes, Corias, 30/11/1960. Documento 44.
-Noguera Rada, Jacinto, asignación a Corias, Madrid, 11/09/1955. Documento 45.
-Notario Rodríguez, Pedro, solicitud de informes, Corias, 25/03/1954, respuesta del cura ecónomo de la iglesia de Felipe y Santiago, Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, 28/05/1954, informe médico, , Oviedo. Documentos 46 al 48.
-Noval Gutiérrez, Perfecto, rescripto, Roma, 19/06/1894. Documento 49.
-Núñez Ramos, Carlos Humberto, licencia de su padre para continuar la carrera en España, San Rosendo, Chile, 05/11/1925, carta de la Secretaría del obispado de Concepción, Chile, al P. Rector de Corias, Concepción, 10/10/1928, cert. de bautismo y de confirmación, Los Ángeles, Chile, 06/11/1925, informe del obispo de Concepción de Chile, 10/04/1928. Documentos 50 al 54.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Carta del P. Fr. Bonifacio Llamera al P. Provincial, Fr. Aniceto Fernández
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Algunos olvidos que no le puso en la carta anterior: le adjunta la carta de la madre del P. Lledó. El P. Fraile ha comunicado la imposibilidad de acercarse a Las Caldas para examinar al P. Soria; tendrá que ir éste a Salamanca. Pidió al P. Emilio una pieza de tela para hacer una especie de mono amplio y decente para que los coristas jueguen al futbol en Montesclaros; jugar con hábito es antieconómico e indecente. Sobre cómo ayudar a la madre del P. Soria.
Llamera, Bonifacio, O.P.
Carta del P. Fr. Bonifacio Llamera al P. Provincial, Fr. Aniceto Fernández.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Ayer fue la apertura del nuevo curso 1951-1952. Están en santos Ejercicios, bajo la dirección del P. Riera. La elección del P. Prior ha sido tranquila y el P. Vea-Murguía ha sido elegido. Se ha hecho el Plan del Curso con acuerdo y reparto de las asignaturas. Hay que hacer las votaciones de los que tienen que profesar en Salamanca el día 29. Caso de Julio Huici. Ha sido rechazado en Consejo y Capítulo; Fr. Armando González no se ha repuesto, se aconseja no empezar el curso hasta que esté recuperado; Fr. Amadeo está bastante bien. Descontento con el nuevo cocinero; y deficiente alimentación, propone la merienda para compensar la escasa alimentación. Los novicios de Palencia han venido con un espíritu magnífico.
Llamera, Bonifacio, O.P.
Carta del P. Aniceto Fernández, Provincial, al Ministro de Justicia
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Solicita una ayuda a cuenta de los presupuestos para hacer frente a los gastos del convento de Las Caldas de Besaya, Casa de Formación, como estudiantado de filosofía, con 180 religiosos entre profesores y alumnos.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Carta del Ministro de Justicia, Antonio Iturmendi Bañales al P. Aniceto Fernández, Provincial
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contestando a dos carta del P. Aniceto (10 de agosto y 3 de septiembre de 1957) ha dado órdenes para que se conceda la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort al Mons. Fr. José María García Graín por su labor labor evangelizadora y científica en aquellas tierras del Perú. Le agradece la invitación a la inauguración del noviciado de Caleruega, pero no podrá ir. La secretaria del ministro indicará al P. Aniceto la fecha para que lo pueda visitar en Ministerio.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Informe del P. Provincial, Fr. Aniceto Fernández, sobre Benjamín Gago Fernández
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Fr. Benjamín Gago, fue profeso [temporal o simple] durante tres años, en los que estudió en Las Caldas de Besaya. Se le aconsejó no profesar solemne y dejar la O. P., como lo hizo, pero manifestando deseos de llegar al sacerdocio. No tenía mucho interés por la vida espiritual. Tampoco hubo nada en su conducta moral y religiosa, pero no se percibía interés en su vida espiritual.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Nombramiento de Vicario de Provincial al P. Fr. Alberto Colunga
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El P. Provincial, Fr. Aniceto Fernández va a iniciar su visita canónica a las casas de América, por lo que nombra al P. Colunga, Alberto su Vicario en toda la Provincia, sobre convento y casas y sobre todos los frailes.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Carta del Consiliario del Opus Dei al P. Provincial de la O.P., Provincia de España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Da por supuesto que el P. Aniceto sabe, por la prensa, que se ha erigido en el Estudio General de Navarra un Instituto de Derecho Canónico, agregado a la Pontificia universidad de S. Juan de Letrán, de Roma. En octubre se iniciarán los estudios de Licenciatura en Derecho. El Instituto está abierto a sacerdotes seculares y a los religiosos. Ofrecen el centro a la Provincia.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El P. Aniceto, una vez más, debe visitar las casa de América, y durante el tiempo que esté de viaje queda como Vicario Provincial, el P. Perancho.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Formadores de Novicios, estudiantes y de cooperadores (1892-1970)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Nombramiento del P. Rodrigo Díez como Pro-Maestro de Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Antonio Martínez, Madrid, 03/10/1892. 1 cuartilla manuscrita, firma ológrafa y sello. Documento 1.
-Nombramiento del P. José Bayón como Maestro de Conversos de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 10/07/1897. 1 cuartilla manuscrita, firma ológrafa y sello. Documento 2.
-Aprobación del Consejo conventual por el P. Provincial Antonio Martínez, y nombramiento del P. Pascual Cabello como Maestro de Novicios de San Esteban de Salamanca, Las Caldas, 28/10/1903. Latín. 1 f. manuscrito, firma ológrafa y sello. Documento 3.
-Nombramiento del P. Marino Vea-Murguía como Maestro de los Hermanos de obediencia de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial José Cuervo, Salamanca, 25/11/1929. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 4.
-Nombramiento del P. Jesús García Rodríguez como Maestro de Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Manuel Suárez a petición del P. Provincial de España, Roma, 26/06/1951. Latín. 1 folio impreso y mecanografiado, firmas ológrafas y sello en seco. Documento 5.
-Nombramiento del P. Alberto Colunga como Maestro de Novicios Conversos de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 18/11/1953. Latín. 1 folio mecanografiado, firma ológrafa y sello. Documento 6.
-Nombramiento del P. José Antonio Fernández Suárez como pedagogo o ayudante del P. Maestro de Hermanos de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Salamanca, 07/02/1955. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa. Documento 7.
-Nombramiento del P. Manuel G. Bueno como P. Maestro de Hermanos de Obediencia Profesos y Pedagogo de los Novicios de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Salamanca, 14/09/1955. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 8.
-Nombramiento del P. José Miguel Almaraz como Pedagogo de los Estudiantes profesos de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Salamanca, 14/09/¿1955? 1 cuartilla manuscrita, firma ológrafa y sello. Documento 9.
-Nombramiento del P. Cándido Aniz como P. Maestro de Espíritu de los PP. estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Salamanca, 14/09/1955. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 10.
-Nombramiento del P. Armando Bandera como P. Maestro de los PP. Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Salamanca, 17/09/1958. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 11.
-Nombramiento del P. Jesús Fernández de Viana como P. Maestro de Hermanos Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 30/08/1959. Latín. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Documento 12.
-Nombramiento del P. Jesús Fernández de Viana como P. Maestro de Hermanos Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Esteban Gómez ante la renuncia del P. Bonifacio Llamera, Roma, 02/09/1959. Latín. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Documento 13.
-Nombramiento del P. Jesús Espeja Pardo como P. Maestro de Espíritu de PP. Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Segismundo Cascón, Salamanca, 20/09/1962. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 14.
-Nombramiento del P. José Antonio Marcén Tihista como P. Maestro de los PP. Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Segismundo Cascón, Madrid, 28/01/1968. 1 folio mecanografiado, firma ológrafa y sello. Documento 15.
-Nombramiento del P. Alberto Escallada Tijero como P. Maestro de Hermanos Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Segismundo Cascón, Madrid, 04/05/1969. Latín. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Documento 16.
-Nombramiento de los PP. José Antonio Llinares Ibáñez y Domingo Salado Martínez como miembros del Consejo de Formación de la Casa de Formación de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Jacinto Hoyos, Madrid, 23/09/1970. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Documento 17.
Convento de San Esteban de Salamanca
Documentación sobre materia de estudios (1895-1966)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Convento de San Esteban de Salamanca
Escrito de la Fundación de la Srta. Concepción Hernández
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Misas de fundación pro ayuda a Caleruega, acordadas entre el P. Provincial y la Srta. Hernández, Madrid.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Circulares de PP. Provinciales a Religiosas y Monjas Dominicas de la Provincia de España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Álvarez Cienfuegos, Vicente, O.P., Provincial Prov. España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Rescripto original de la Congregación de Religiosos y del Maestro O.P., de la petición y concesión para aceptar la parroquia. Roma, 01/07/1964 y en el mismo folio, al reverso, la aceptación por parte del Maestro de la O.P. Fr. Aniceto Fernández, Roma 04/07/1964. Papel oficial, con sellos y firmas originales. El segundo folio, fotocopia, es de la Congregación del Concilio, con la petición del obispo de Chiapas, y la concesión para que pueda encomendar a los dominicos la parroquia; la petición del 23/06/1963, la concesión el 06/07/1964. Firma P. Acr. Ciriaci, prefecto
Sagrada Congregación de Religiosos
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Se concede la reducción a las misas anuales que se puedan decir según según el estipendio de la diócesis y añadiendo el 20% en cada misa. Se haga constar en la "Tabla de Fundaciones" .
Sagrada Congregación de Religiosos
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Rescripto de la súplica para que los sacerdotes, súbditos del P. Provincial de España, puedan recibir la limosna de las misas binadas los domingos y festivos, por un quinquenio; firma del P. Arcadio Larraona. Al reverso, El P. Esteban Gómez, como vicario del Maestro de la O.P., firma la recepción y la la comunicación. La cuartilla, copia simple, se señala que es para la ayuda a las casas de formación, con gran número de formandos.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Rescripto de dispensa para que Raúl Sánchez González, hermano de la Salle pueda ingresar en la Orden de Predicadores. No lleva, en el reverso, la aceptación del P. Maestro de la O.P., Fr. Aniceto Fernández. La carta de súplica es del P. Provincial de España, Fr. Segismundo Cascón Pérez, al Rmo. P. Maestro de la O.P.
Sagrada Congregación de Religiosos
Rescripto a favor de Santiago García Martín, claretiano, para pasar a la O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Rescripto por el que se le concede a Santiago Martín García, claretiano, ingresar en la O.P. Según la súplica del P. Provincial llevaba algunos meses viviendo con los hermanos en el convento de Estella.
Sagrada Congregación de Religiosos
Documentos de la Santa Sede sobre las monjas dominicas
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Doc. 1: Decretum. La Congregación de Religiosos se preocupa por los monasterios de monjas dominicas de España y México, y para llevar a cabo la Constitución Apostólica " Sponsa Christi ":
Por el presente decreto se designan y nombran Delegados: al P. Aniceto Fernández, Delegado de los monasterios sitos en el territorio de la provincia dominicana de España; al P. Justo Fernández para los monasterios en territorio de la Provincia de Aragón; y al P. Julián Fernández para los monasterios en territorio de la Provincia Bética. La misión principal es crear Federaciones. Y para ello, se concede a dichos delegados facultades... datum Romae, 31/03/1953, P. Arcadio Larraona y Valerius Card. Valeri, prefecto. Copia simple.
Doc. 2: Decretum, por el que se nombra al P. Fr. Tomás Sánchez Perancho asistente religioso de la Congregación de Misioneras Dominicas del SSmo. Rosario de Pamplona, Datum Romae, die februarii, A.D. 1958, Firmas a máquina: Valerius Card. Valeri, y P. Arcadio Larraona. Copia simple
Doc. 3: Decreto de la S. Congregación de Religiosos e Institutos Seculares, por el que se nombra al P. Fr. Eulalio Calzón Ruiz, O.P., asistente religioso de los monasterios de la Federación de "Santo Domingo", de dominicas españolas, por tres años. Datum Romae, 25/02/1975, firmas: Arturo Card. Tabera, prefecto y Basilio Wesier. Documento original, un folio.
Sagrada Congregación de Religiosos
Rescripto a favor del P. Fr. Vicente Berecíbar Errasti conmutación de los rezos canónicos,1963
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Rescripto en el que se suplica conmutación del rezo del Oficio Divino, y concedido al aceptación y confirmación al P. Maestro de La O.P., P. Aniceto Fernández se le conmutó por el rezo de la tercera parte del Rosario, el 7 de enero de 1963. Al reverso, la firma y sello del P. Maestro, P. Aniceto, y la aceptación por el P. Berecibar, que la firma el 22/01/1963, ante los testigos Fr. Constantino Martínez Uriarte y Fr. Carlos Lledó.
Sagrada Congregación de Religiosos
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Respuesta del P. Provincial, Fr. Aniceto Fernández a la carta que el Sr. obispos de Bilbao, D. Pablo Gúrpide escribió al Postulador de la Orden de Predicadores, Fr. T. M. Piccari, el 23/11/1958. Madrid, 07/03/1959. .
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Firmada por el P. Aniceto Fernández, Provincial, en Madrid, 07/03/1959. El autor del texto es el P. Jacinto Garrastachu, vice postulador de la causa y director sobre el Secretariado Berrio-Ochoa. Pero la hace suya el P. Provincial de los dominicos, Fr. Aniceto Fernández Alonso. La exposición del obispo es deformada y falsa, y se le rebate en este escrito.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Dispensa de votos (Curia General), años 1930-1983 (apellidos A-D)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Dispensas de votos originales entre 1930 y 1983 ordenadas alfabéticamente de la A a la D:
A (45 documentos):
-Abeledo, Benito, 1950.
-Abuin González, Ángel, 1953.
-Aguirre Durana, Jesús, 1953.
-Aladaz Lobera, Eduardo, 1965.
-Alcalde, Juan José, 1955.
-Alcalde de Isla, Jesús, 1967.
-Alcalde de Isla, José R., 1957.
-Aldaba Aranguren, Jesús, 1961.
-Aldaz Goni, Jesús, 1975.
-Aldea Ecay, Gabriel, 1973.
-Alemán Merino, José Luis, 1961.
-Aliste Tejedor, Manuel, 1972.
-Alonso, Nicolás, 1965.
-Alonso Domínguez, Moisés, 1963.
-Alonso García, José Ignacio, 1976.
-Alonso Lobo, Alberto, 1969.
-Alonso Regueras, Teodoro, 1930.
-Alonso Rodríguez, Manuel, 1965.
-Álvarez, Jesús, 1963.
-Álvarez Bartolomé, Luis, 1964.
-Álvarez Caurredo, Francisco, 1959.
-Álvarez Díaz, Carlos, 1948.
-Álvarez Fernández, Ángel, 1965.
-Álvarez García, Humberto, 1965.
-Alvarez González, Emilio, 1955.
-Álvarez G., José Luis, 1964.
-Álvarez Muñiz, Emilio, 1955.
-Aller Urdiales, Ángel, 1970.
-Ampudia, José, 1961.
-Ansa, Pedro, 1964.
-Antolín, José, 1966.
-Antolínez, Jesús, 1951.
-Aparicio Kel, Francisco, 1950.
-Aranzabal Uriarte, Julián, 1958.
-Arbea, Miguel Ángel, 1964.
-Arce, Joaquín, 1957.
-Argelagos Barana, Juan José, 1963.
-Argüeso Redondo, Jesús, 1960.
-Arnaldo, José, 1933.
-Arriaga Martínez, Patricio, 1956.
-Arriba Martín, Martín de, 1959.
-Artiada, Esteban, 1966.
-Artieda Caste, Victoriano, 1963.
-Asensio Tejerina, Fernando, 1977 (¿Asensio nombre o apellido?).
-Azpiroz Azpiroz, José, 1972.
B (24 documentos):
-Baizán Suárez, Luis, 1970.
-Bajor A., José Luis, 1963.
-Baón Ramírez, Luis, 1961.
-Barbería Cabodevilla, Luis, 1965.
-Bargados R., José M., 1967.
-Barrios Fernández, Hipólito, 1957.
-Belanche Belanche, Emilio, 1958.
-Berganza Perea, Moisés, 1955.
-Berguño Coto, José, 1958.
-Birrun Martiarena, Juan Vicente, 1976.
-Biurrum Martiarena, José Miguel, 1974 (2).
-Blanco, Primitivo, 1948.
-Blanco Varela, Manuel, 1955.
-Blanco Cordero, José, 1953.
-Blanco Montiel, Filiberto, 1974.
-Blas Maíllo, Bernardo de, 1962.
-Bravo Hernández, Gabriel, 1959.
-Bregón, Jesús Carlos, 1967.
-Bosque, Javier M., 1962.
-Bujeda Santana, Domingo, 1969.
-Burgos, Ángel, 1932.
-Burgos, Juan Carlos, 1964.
-Butragueño, José Luis, 1970.
C (28 documentos)
-Calle, Anatolio, 1957.
-Campelo García, Manuel, 1957.
-Campon Galán, Pedro, 1965.
-Campos Ortega, José Luis, 1950.
-Cancela, Manuel, 1933.
-Cañal, Francisco, 1932.
-Capdevila Pérez, Carlos, 1961.
-Carcajares Arribas, Isidoro, 1972.
-Carramolino Hermosa, Jesús, 1964.
-Carramolino Hermosa, Rafael, 1960.
-Carreño, Raimundo, 1951.
-Carrillo C., Alejandro, 1966.
-Castañeda L., Jesús, 1966.
-Castaño Posada, José R., 1953.
-Castaño Solar, Antonio, 1961.
-Castañón Álvarez, Faustino, 1965.
-Castorena, Jesús, 1933.
-Castro Gila, José María, 1971.
-Cavero Martínez, David A., 1960.
-Cebrián Bretos, Isidoro, 1961.
-Cepeda Martínez, Miguel Ángel, 1960.
-Cerdeira Gutiérrez, José Manuel, 1964.
-Crespo Llamazares, Elías, 1966.
-Colunga González, Andrés, 1967.
-Corán Galán, Miguel, 1957.
-Cordero González, Ovidio, 1964.
-Cubero Medina, Ángel, 1958.
-Cuende Plaza, José, 1957.
D (15 documentos):
-Delgado del Cura, Alberto, 1960.
-Delgado Jiménez, Julio, 1976.
-Díaz Fernández, Avelino, 1971.
-Díaz Rodríguez, José, 1933.
-Díaz Sánchez, Alfredo, 1957.
-Dicassón Yarnoz, Jesús María, 1958.
-Diez Alfonso, Florentino, 1962.
-Diez Fernández, Daniel, 1963.
-Diez Frías, Luis, 1951.
-Diez López, Hemeterio, 1960.
-Diez Murias, Juan José, 1977.
-Diez Rodríguez, Leonardo, 1965.
-Diez de Ulzurrun Cenoz, Pedro Miguel, 1972.
-Domínguez Fidalgo, José, 1967.
-Duport González, Domingo, 1960.
Santa Sede
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Nombramiento como Vicario Provincial de Perú.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Nombramiento como Superior de la Casa de San Pedro de Lambayeque (Perú).
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Nombramiento como Maestro de Novicios del Convento de Quillabamba, Cuzco.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Nombramiento como Vicario Provincial de Perú.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El P. Provincial lo nombra Vicario Provincial de Centroamérica.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Aplaude la reunión de misioneros en Quincemil; responde a cuestiones económicas, santuario, Revista, nombramiento del Consejo; noticias de España.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Se están preparando los campamento de verano del Frente de Juventudes. Pide que autorice a algunos padres dominicos para asistir de capellanes a dichos campamentos, como han colaborado años anteriores. Le pide la lista de los dominicos que quieran hacer este servicio a las Juventudes.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Creación de la Hermandad de la Orden Tercera secular en la Provincia de España
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
El proceso cronológico de esta fundación, según estos documentos es:
1- Telegrama de D. Manuel de San Luis Beltrán Parazuelos Alonso al P. Julián Fernández, Provincial de Andalucía, enviado a Madrid, Colegio Santo Domingo, glorieta de Gaztambide. El origen de este telegrama es Dominicos -Córdoba. Comunica que el obispo [Mons. Albino] tiene gran interés en organizar la Tercera Orden Secular, bajo la dirección del P. Julián Fernández, que pide que de su autorización o autorice otro provincial.
2- Respuesta del P. Julián Fernández al telegrama de Manuel de San Luis Beltrán, Madrid, 1955-11-26. Le dice: la Hermandad de Terciarios ya está instituida en Córdoba y legalmente; él, el P. Julián, piensa que no puede constituir esa "Hermandad 'regular' de Terciarios Seculares". No hay dificultad, por su parte, si otro provincial tiene jurisdicción para hacer esa fundación, pero siempre bajo la responsabilidad de ese provincial; no se opone, sino que se alegra de que ellos (hermanos), puedan trabajar bajo la inmediata , directa y eficaz autoridad del obispo. Cuartilla en papel oficial del Provincial de Andalucía, con su membrete, y firma original del P. Julián Fernández.
3- Carta de De Manuel de San Luis Beltrán al P. Aniceto Fernández, Córdoba, 1955-12-09. Dos cuartillas mecanografiadas en papel común. Envái la carta del P. Julián y de acuerdo don el Sr. obispo [Mons. Albino] le aclara: se trata de fundar una Hermandad de la Tercera Orden Secular, sin ningún vínculo como "regular". Esta Hermandad, que podrá tener muchos hermanos, tendrá solo cinco o seis que trabajarán apostólicamente en el Reformatorio, que será de dicha Hermandad y como el lugar de su apostolado. Del P. Julián la palabra de que si otro P. Provincial quiere crear una Hermandad de la Tercera Orden Secular, para su apostolado, no hay impedimento; como no lo hay si algún padre dominico de la Provincia Bética quiere dirigir y orientar a los hermanos de dichas Hermandad. También tiene permiso para estar en el noviciado de Scala Coeli, como familiares, el P. Plaza lo permite, este padre nos apoya en la obra. Cuando vengan a Córdoba, a la Universidad Laboral, podrá hacerse cargo de la dirección de dicha Hermandad. El obispo pondrá como director un sacerdote secular, Terciario, y de la capilla de Hermandad (u Oratorio semi-público, de San Rafael (reformatorio)... Pide y ruega que el P. Aniceto una patente o certificado u oficio de erección de una Hermandad Tercera Secular, que desean que lleve el nombre del Beato Martín de Porres. Al final le dice: que sería conveniente tener constituida la Hermandad para primeros de año. Firma original de Manuel de San Luis Beltrán.
4- Carta de Manuel de San Luis al P. Aniceto. Córdoba, 1956-02-23. Cuartilla manuscrita. Está esperando que se imprima el Acta de la ceremonia de erección de la Hermandad. Nada más esté se la enviarán. Comunica que D. Hortilio Armayor ha pedido ingresara en la Hermandad. El obispo se lo ha concedido con emoción. Pide al P. Aniceto que envíe el consentimiento para que dicho sacerdote tome el hábito y también para que los hermanos hagan una profesión, que se hará en día que sea la Toma de posesión del Reformatorio. Desea que ese día el P. Aniceto pueda estar en Córdoba.
5- Carta de Manuel de San Luis Beltrán al P. Aniceto Fernández. Córdoba, 1956-03-02.Agradece que haya concedido a Fr. Albino [obispo de Córdoba] que pueda dar el hábito y Profesión al sacerdote D. Hortilio, ingresado en la Hermandad. El obispo está emocionado con la obra, hasta el punto de la tiene como obra propia (que lo es). Da noticia de entradas de hermanos, y de pasos que darán. Una cuartilla, a máquina, firma original.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
En nombre de la S. C. del Santo Oficio y por su mandato, envía un cuestionario de 7 preguntas sobre los sacerdotes obreros, dominicos de la Provincia. Es una carta para todos los Provinciales religiosos. Lo hace desde San Sebastián, y pide que las respuestas se envíen a Madrid.
La respuesta del P. Aniceto sobre los dominicos sacerdotes obreros tiene 3 folios de papel común, con numeración a máquina, lo mismo que la firma. Es la copia, calcada, para el archivo de la Curia. De respuesta a cada uno de los puntos que requería el Nuncio, entre los años 1954 a 1957.
Fernández Alonso, Aniceto, O.P.