- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-20-1-4
- Uni. doc. simple
- 24 de octubre de 1947
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Los nombra PP. para el Consejo del Convento de Vergara.
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Los nombra PP. para el Consejo del Convento de Vergara.
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Libro de Tomas de hábito y de Profesiones (1887-1958) (pone 1897)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Cuervo: 01/11/1942 (p.45)
Visita del P. Provincial Tomás S. Perancho: 13/04/1946 (50).
Convento de San José de Vergara
Libro de Sindicatura local de la Comunidad del PP. Dominicos de Vergara (1947-1950)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Tomás S. Perancho: 29/04/1948, 19/05/1950.
Apertura del libro en la guarda anterior, firma Fr. Aureliano Martínez, Secretario de Visita (12/06/1949).
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Domingo Martínez: 16/08/1886 y 17/02/1888.
Visita del P. Provincial Cayetano García Cienfuegos: 23/08/1889 y 08/08/1891.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893, 16/11/1894, 22/09/1901 y 09/11/1903.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/03/1897, 04/05/1899, 20/08/1908, 18/09/1910 y 07/05/1913.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907, 08/08/1914, 08/08/1915, 28/08/1917.
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927, 24/12/1929, 23/02/1931, 28/11/1932, 02/12/1942, 27/11/1943, 24/09/1944.
Visita del P. Provincial Esteban González Vigil: 16/12/1940.
Visita del P. Provincial Tomás Sánchez Perancho: 10/03/1947, 29/04/1948, 19/05/1950.
Secretario de Visita, Fr. Aureliano Martínez: 11/06/1949.
Visita del P. Provincial Aniceto Fernández: 23/06/1953.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Confirmación de la elección. También firman los PP. Marino Vea-Murguía, Cándido Miranda, Leonardo Rodríguez y Mariano Antía.
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contesta sobre el contrato con Organería Española, S.A. de 1946 y sus modificaciones. No está de acuerdo con el aumento de precio por el órgano para la iglesia de Vergara.
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Carta del P. Provincial Tomás S. Perancho a la Comunidad de PP. Dominicos de Vergara, 09/09/1947
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Pide reserva absoluta sobre lo tratado en reuniones de Lectores y en el Tribunal de Exámenes.
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Asignación de Fr. Javier Ramos al Convento de Vergara por el P. Provincial Tomás S. Perancho (1947)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.
Asignación de Fr. Fidel Pérez al Convento de Vergara por el P. Provincial Tomás S. Perancho (1948)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Sánchez Perancho, Tomás, O.P.