Capítulo Provincial de Las Caldas de 1884
- ES 37274.AHDOPE B-B-b-7/1-2
- File
- 3 de mayo de 1884
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acta de la elección de Provincial (José Domingo Martínez, elección casada).
Dominicos. Provincia de España
Capítulo Provincial de Las Caldas de 1884
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Acta de la elección de Provincial (José Domingo Martínez, elección casada).
Dominicos. Provincia de España
Documentos Personales (1868-1956)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Orden alfabético. 1868-1956:
-Rodríguez Membiela, Valentín, cert. de bautismo, Arganza, 16/09/1922, cert. de bautismo, Arganza, 24/09/1923, informe del obispo de Oviedo, Oviedo, 27/07/1926, informe, Arganza, 30/07/1926. Documentos 1 al 4.
-Rodríguez Membiela, Luis, informe del obispo de Oviedo, Oviedo, 20/01/1925, cert. médico, Oviedo, 04/06/1925. Documentos 5 y 6.
-Rodríguez Monasterio, Leonardo, rescripto, dispensa de votos, Roma, 17/06/1924, aceptación de la voluntad de dispensa, Corias, 07/07/1924, carta al P. Rector, Oviedo, 28/12/1928, carta al P. Rector, Oviedo, 23/01/1929, carta de Fr. Esteban G. Vigil a Fr. Fernando Gutiérrez, Oviedo, 29/01/1929, carta al P. Rector, Oviedo, 26/02/1929, carta al P. Rector, Las Caldas, 08/07/1929, carta de D. Fernando Rodríguez al P. Rector de Corias, Trubia, 24/08/1929, carta de Fr. Manuel Montoto al Rector de Corias, Roma, 11/09/1929, rescripto, Roma, 15/10/1929. Documentos 7 al 16.
-Rodríguez Morán, Ramiro, informe para testimoniales, Corias, 15/12/1955. Documento 17.
-Rodríguez Muñoz, Epifanio, cert. de bautismo, Carabeos, 15/09/1942, cert. de confirmación, Carabeos, 24/09/1942. Documentos 18 y 19.
-Rodríguez Paniagua, Leovigildo, cert. de bautismo, Villanuevo, 25/08/1923, cert. de confirmación, Fuentes de los Oteros, 26/08/1923, cert. de buena conducta, Boñar, 01/10/1923, informe del obispo de León, León, 11/06/1927. Documentos 20 al 23.
-Rodríguez Velasco, Pío José, cert. de bautismo, Urbiés, 23/09/1942, cert. de buena conducta, Urbiés, 10/03/1943. Documentos 24 y 25.
-Rodríguez Vicente, Manuel, cert. de bautismo, San Juan de Laiño, 25/01/1928 [2 certificados], carta al P. Rector de Corias, Padrón, carta al P. Rector de Corias, Padrón, 19/08/1928, solicitud de testimoniales, Corias, 30/01/1929. Documentos 26 al 30.
-Rojas, Manuel, rescripto, Roma, 16/12/1913. Documento 31.
-Ros y Martí, Juan, copia auténtica de poder notarial, Cangas de Tineo, 04/11/1868. Documento 32.
-Rosado Santiago, Facundo, cert. de confirmación, Aldeanueva del Camino, 02/10/1943, cert. médico, Cáceres, 25/10/1943. Documentos 33 y 34.
-Rubio, Rafael, asignación a Corias, Madrid, 02/11/1900. Documento 35.
-Ruiz, José María, asignación a Corias, Madrid, 14/09/1949. Documento 36.
-Ruiz Andrés, Francisco, informe del arzobispo de Burgos, Burgos, 19/05/1948. Documento 37.
-Ruiz Fuente, Gregorio, cert. de buena conducta, Villaco de Esgueva, 28/03/1951. Documento 38.
-Ruiz Olea, Virgilio, informe del arzobispo de Burgos, Burgos, 20/03/1925, carta al P. Benigno Sánchez, Montesclaros, 17/08/1928, carta al P. Rector de Corias, Camesa, 18/04/1925, cert. de bautismo y confirmación, Los Carabeos, 31/08/1930, cert. de bautismo y buena conducta, Camesa, 02/09/1930, carta al P. Rector, Anzuola (Guipúzcoa), 24/11/1930. Documentos 39 al 44.
-Ruiz Rodríguez, Luis, informe del arzobispo de Burgos, Burgos, 28/11/1930. Documento 45.
-Ruiz Rexach, Niceto, carta del P. Ancieto Fernández al P. José Fernández, Madrid, 23/09/1953, cert. de buena conducta, Higuera de la Sierra, 11/02/1957, cert. de confirmación, Higuera de la Sierra, 14/03/1957, cert. de buena conducta, Higuera de la Sierra, 08/04/1957, cert. de bautismo, Higuera de la Sierra (Huelva), 14/03/1957. Documentos 46 al 50.
-Ruiz Villanueva, Félix, solicitud de testimoniales, Madrid, 20/03/1905, cert. de buena conducta, 13/03/1905, carta postal, París, otro escrito en francés, Lundi, 27/03/¿?, carta de Fr. Arturo Ortega a Fr. Celestino Alonso, Madrid, 25/03/1905, carta de Fr. Arturo Ortega al P. Rector, Madrid, 29/03/1905, carta en francés, Lundi, 03/04/¿?, carta de Fr. Juan Suárez a Fr. Celestino Alonso, Oviedo, 04/04/1905, escrito, Madrid-París, carta de Fr. Gabriel Martínez al Rector de Corias, Ocaña, 08/04/1909, carta de Fr. Leandro Abia a Fr. Celestino Alonso, Venta de Baños, 09/04/1901, carta al P. Celestino Alonso, Almagro, 08/04/1905, carta de Fr. Isidro Prada al P. Rector de Corias, Valladolid, 09/04/1905, carta de Fr. Hipólito a Fr. Celestino Alonso, Getafe, 10/04/1905, carta al P. Celestino, Almagro, 10/04/1905, carta al P. Rector de Corias, Ocaña, 27/04/1905, carta al P. Celestino, Vergara, solicitud de testimoniales, Corias, 06/03/1905. Documentos 51 al 68.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene las asignaciones de los siguientes religiosos:
-Fr. Juan González Arintero, 02/10/1900, (doc. 1)
-Fr. Modesto Pérez, 22/10/1900, (doc. 2)
-Fr. Manuel Ceballos, 25/10/1900, (doc. 3)
-Fr. Celedonio Fuentes, 25/10/1900, (doc. 3)
-Fr. Froilán Casquero, 25/10/1900, (doc. 3)
-Fr. Pedro Piquero, 25/10/1900, (doc. 3)
-Fr. Agustín Picado, 25/10/1900, (doc. 4)
-Fr. Jesús Morán, 12/01/1902, (doc. 5)
-Fr. Arcadio Lorenzo, 10/02/1902, (doc. 6)
-Fr. Manuel Fernández, 10/11/1902, (doc. 7)
-Fr. Pascual Costea, 17/11/1902, (doc. 8)
-Fr. Teodoro Cubas, 05/12/1903, (doc. 9)
-Fr. Nicomedes Delgado, 30/01/1904, (doc. 10)
-Fr. Luis Olavarrieta, 12/12/1904, (doc. 11)
-Fr. Lorenzo Martín, 16/8/1905, 2 ejemplares (doc. 12)
-Fr. Enrique Ron , 18/12/1906, (doc. 13)
-Fr. Gabriel Millán, 16/12/1907, (doc. 14)
-Fr. Juan María López. 16/12/1907, (doc. 15)
-Fr. Raimundo (Ramón), Tascón, 22/12/1908, (doc. 16)
-Fr. Pascual Cabello, 16/10/1909, (doc. 17)
-Fr. José Pelegero, 01/02/¿19010?), (doc. 18)
-Fr. Gerardo Fernández, 09/07/1910, (doc. 19)
-Fr. Manuel Pérez, 09/07/1910, (doc. 20)
-Fr. Manuel Ceballos, 22/09/1910, (doc. 21)
-Fr. Alejandro M. Martín, 08/05/1911, (doc. 22)
-Fr. Enrique Cañal, 17/10/1911 (doc. 23)
-Fr. Jacinto Gómez, 29/02/1912 (doc. 24)
-Fr. José Gafo, 28/05/1912 (doc. 25)
-Fr. Raimundo Castaño, 25/07/1913, (doc. 26)
-Fr. Jacinto Baragaño, 25/07/1913, (doc. 27)
-Fr. Jesús Menéndez, 21/08/1913, (doc. 28)
-Fr. Alfonso Andrés Vega, 29/10/1914, (doc. 29)
-Fr. Eliseo Malzárraga, 04/02/1915, (doc. 30)
-Fr. Sabas Sarasola, 15/12/1915, (doc. 31)
-Fr. Faustino Fuertes, 10/10/ 1917, (doc. 32)
-Fr Rafael Fuentes, sin fecha, c, ¿10?/09/1918, (doc. 33)
-Fr. Perfecto Arroyo, 23/11/1919, (doc. 34)
-Fr. Manuel Hoyos, 30/11/1921, (doc. 35)
-Fr. Miguel Flores, 22/09/1922, (doc. 36)
-Fr. Germán M. Pascual, 22/09/1922, (doc. 37)
-Fr. Julio Seco, 22/09/1922, (doc. 38)
-Fr. Manuel G. Lobo, 22/09/1922, (doc.39)
-Fr. Antonio Saldaña, 02/06/1923, (doc. 40)
-Fr. Salvador Fernández, 24/09/1923, (doc. 41)
-Fr. Enrique Ron, 17/07/1923, (doc. 42)
-Fr. Tomás Martín, 24/09/1923 (doc. 43)
-Fr. Germán M. Pascual, 31/12/1923, (doc. 44)
-Fr. Jesús Sacramento Alonso, 11/01/1924, (doc. 45)
-Fr. Ángel Hernández, 03/09/1924, (doc. 46)
-Fr. José García, 03/09/1924, (doc. 47)
-Fr. Perfecto Arroyo, 08/09/1924, (doc. 48)
-Fr. Amancio García, 02/12/1924, (doc. 49)
-Fr. Nicolás Aguínaco, 21/02/1925, (doc. 50)
-Fr. Raimundo Peña, 23/03/1925, (doc. 51)
-Fr. Manuel Fontenla, 23/03/1925, (doc. 52)
-Fr. Ángel Aguilar, 10/10/1925, (doc. 53)
-Fr. Félix Calderón, 10/10/1926, (doc. 54)
-Fr. Juan Crespo, 19/04/1927, (doc. 55)
-Fr. Eduardo Aguilar, 21/11/1927, (doc. 56)
-Fr. Alfonso Andrés Vega, 11/02/1928, (doc. 57)
-Fr. Jacinto Gómez, 23/12/1929, (doc. 58)
-Fr. Daniel Avellanosa, 25/01/1930, (doc. 59)
-Fr. Gabriel Macías, 08/10/1930, (doc. 60)
-Fr. José M. Sánchez, 08/10/1930, (doc. 60)
-Fr. Luciano Medina, 12/12/1930, (doc. 61)
-Fr. Vicenrte Rodríguez,05/05/1931, (doc. 62)
-Fr. Manuel G. Ceballos, 27 /03/1932, (doc. 63)
-Fr. Vicentre Berecíbar, 14/02/1932, (doc. 64)
-Fr. Anselmo Fernández, 04/11/1932, (doc. 65)
-Fr. José Pardo, 05/05/1933, (doc. 66)
-Fr. José Pardo, Ángel M. Gómez y Mariano García, 17/05/1933, (doc. 67)
-Fr. Serafín González, 09/11/1933, (doc. 68)
-Fr. Vicente Velasco, 23/11/1933, (doc. 69)
-Fr. Vicente Velasco, 26/11/1933, (doc. 70), no se efectuó porque es repetición de la anterior
-Fr. Esteban Sánchez, 26/11/1933, (doc. 71)
-Fr. Mariano Sanjinés, 30/11/1933, (doc. 72)
-Fr. Máximo Grande, 13/01/1934, (doc. 73)
-Fr. Fernando María Gutiérrez, 17/08/1934, doc. 74)
-Fr. Cecilio Morán, 05/10/1934, (doc. 75)
-Fr. Marcelino Ordóñez, 10/01/1935, (doc. 76)
-Fr. Domingo Cachero, 08/02/1935, (doc. 77)
-Fr. Enrique Reyero, 09/12/1935, (doc. 78
-Fr. Félix García, 09/12/1935, (doc. 79)
-Fr. José Pelegero, 18/01/1936, (doc. 80)
-Fr. Felipe Fernández, 18/01/1936, (doc. 81)
-Fr. Benigno Sánchez, 19/01/1936, (doc. 82)
-Fr. Eusebio Frutos, 13/04/1936, (doc. 83)
-Fr. Alfonso María Villanueva, 12/04/1936, (doc. 84)
-Fr. Gabriel Román, 12/04/1936, (doc. 85)
-Fr. Vicente Velasco, 25/02/1927, (doc. 86)
-Fr. Constantino Martínez 18/06/1937, (doc. 87)
-Fr. Eulalio Calzón Ruiz, 18/06/1937, (doc. 88)
-Fr. Salvador Velasco, 04/01/1938, (doc. 89)
-Fr. Benigno Sánchez, 08/03/1938, (doc. 90)
-Fr. Gabriel Macías, 4/11/1939, (doc. 91)
-Fr. Alejandro Martín, 29/04/1941, (doc. 92)
-Fr. Venancio Diego Carro, 11/10/1944 (doc. 93)
-Fr. Carlos Aníbal-Álvarez y García de Baeza, 1982-09-25 (doc. 94) Asignatura en el archivo curia provincial: 27/ASI - 0/214 -1982. Reg. II/19/82.)
Convento de San Pablo de Valladolid
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Convento de San Esteban de Salamanca
Cartas y documentos referentes a El Salvador (1902-1940)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Pérez y Aguilar, Antonio Adolfo (obispo de San Salvador)
Priores y Subpriores (1892-1965)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
Convento de San Esteban de Salamanca
Formadores de Novicios, estudiantes y de cooperadores (1892-1970)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Nombramiento del P. Rodrigo Díez como Pro-Maestro de Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Antonio Martínez, Madrid, 03/10/1892. 1 cuartilla manuscrita, firma ológrafa y sello. Documento 1.
-Nombramiento del P. José Bayón como Maestro de Conversos de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 10/07/1897. 1 cuartilla manuscrita, firma ológrafa y sello. Documento 2.
-Aprobación del Consejo conventual por el P. Provincial Antonio Martínez, y nombramiento del P. Pascual Cabello como Maestro de Novicios de San Esteban de Salamanca, Las Caldas, 28/10/1903. Latín. 1 f. manuscrito, firma ológrafa y sello. Documento 3.
-Nombramiento del P. Marino Vea-Murguía como Maestro de los Hermanos de obediencia de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial José Cuervo, Salamanca, 25/11/1929. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 4.
-Nombramiento del P. Jesús García Rodríguez como Maestro de Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Manuel Suárez a petición del P. Provincial de España, Roma, 26/06/1951. Latín. 1 folio impreso y mecanografiado, firmas ológrafas y sello en seco. Documento 5.
-Nombramiento del P. Alberto Colunga como Maestro de Novicios Conversos de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 18/11/1953. Latín. 1 folio mecanografiado, firma ológrafa y sello. Documento 6.
-Nombramiento del P. José Antonio Fernández Suárez como pedagogo o ayudante del P. Maestro de Hermanos de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Salamanca, 07/02/1955. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa. Documento 7.
-Nombramiento del P. Manuel G. Bueno como P. Maestro de Hermanos de Obediencia Profesos y Pedagogo de los Novicios de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Salamanca, 14/09/1955. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 8.
-Nombramiento del P. José Miguel Almaraz como Pedagogo de los Estudiantes profesos de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Salamanca, 14/09/¿1955? 1 cuartilla manuscrita, firma ológrafa y sello. Documento 9.
-Nombramiento del P. Cándido Aniz como P. Maestro de Espíritu de los PP. estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Salamanca, 14/09/1955. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 10.
-Nombramiento del P. Armando Bandera como P. Maestro de los PP. Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Salamanca, 17/09/1958. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 11.
-Nombramiento del P. Jesús Fernández de Viana como P. Maestro de Hermanos Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Aniceto Fernández, Madrid, 30/08/1959. Latín. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Documento 12.
-Nombramiento del P. Jesús Fernández de Viana como P. Maestro de Hermanos Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Maestro Esteban Gómez ante la renuncia del P. Bonifacio Llamera, Roma, 02/09/1959. Latín. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Documento 13.
-Nombramiento del P. Jesús Espeja Pardo como P. Maestro de Espíritu de PP. Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Segismundo Cascón, Salamanca, 20/09/1962. 1 cuartilla mecanografiada, firma ológrafa y sello. Documento 14.
-Nombramiento del P. José Antonio Marcén Tihista como P. Maestro de los PP. Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Segismundo Cascón, Madrid, 28/01/1968. 1 folio mecanografiado, firma ológrafa y sello. Documento 15.
-Nombramiento del P. Alberto Escallada Tijero como P. Maestro de Hermanos Estudiantes de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Segismundo Cascón, Madrid, 04/05/1969. Latín. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Documento 16.
-Nombramiento de los PP. José Antonio Llinares Ibáñez y Domingo Salado Martínez como miembros del Consejo de Formación de la Casa de Formación de San Esteban de Salamanca por el P. Provincial Jacinto Hoyos, Madrid, 23/09/1970. 1 folio mecanografiado, firmas ológrafas y sello. Documento 17.
Convento de San Esteban de Salamanca
Cartas de particulares al Maestro General Larroca (1880-1887)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Cartas al P. Larroca.
Oliver y Hurtado, José (Arzobispo de Pamplona)
Congregación intermedia de Las Caldas de 1906
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Escrutinio sobre retención o amoción del Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos, Caldas, 06/05/1906.
Martínez Lozano, Antonio, O.P., Provincial Prov. España
Documentos relativos al P. Provincial (1874-1900)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Documento 1. Circular del P. Martín Clemente Pulido, Corias, 13/02/1874. 1 pliego impreso. 2 ejemplares.
-Documento 2. Circular del P. Rector de Corias, Fr. Martín Clemente Pulido, Corias, 12/02/1879. 1 pliego manuscrito, firmas ológrafas y sello.
-Documento 3. Carta del P. Martín Clemente Pulido al P. Vicerrector, Corias, 15/04/1879. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa y sello en seco.
-Documento 4. Circular del P. Rector de Las Caldas, Fr. Manuel Fernández García, Las Caldas, 10/02/1884. 1 folio manuscrito, firmas ológrafas.
-Documento 5. Circular del P. Provincial José Domingo Martínez, Corias, 21/06/1884. 1 cuadernillo cosido, 9 pp., texto manuscrito, firmas ológrafas y sellos. Latín.
-Documento 6. Carta del Obispo de Cádiz al P. Cayetano G. Cienfuegos, Cádiz, 27/10/1885. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 7. Carta de Fr. Francisco Giner al P. Cayetano G. Cienfuegos, Manila, 31/12/1885. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 8. Carta de Sor Benigna del Corazón de Jesús y Palacio, Santillana, 16/01/1887. 1 papel manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 9. Carta de Fr. Lucio Ascencio al P. Cayetano Cienfuegos, Manila, 23/05/1887. 1 cuartilla manuscrita, firma ológrafa.
-Documento 10. Carta de D. José Olivera al P. Cayetano G. Cienfuegos, Valladolid, 27/01/1888. 1 pliego pequeño, firma ológrafa.
-Documento 11. Circular del P. Provincial José Domingo Martínez, Madrid, 30/01/1888. 1 pliego impreso, sello en seco. Latín.
-Documento 12. Circular del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos, Corias, 24/09/1888. 1 pliego manuscrito, firma ológrafa y sello.
-Documento 13. Circular del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos, Corias, 22/12/1888. 1 pliego manuscrito, firma ológrafa y sello.
-Documento 14. Circular del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos, Corias, 07/06/1890. 1 pliego manuscrito, firma ológrafa y sello. Latín.
-Documento 15. Circular del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos, Palencia, 09/07/1891. 2 pliegos manuscritos, firma ológrafa y sello. Latín.
-Documento 16. Circular del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos, Palencia, 09/07/1891. 1 pliego manuscrito. Latín.
-Documento 17. Circular del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos, Madrid, 01/09/1891. 1 pliego pequeño impreso. Latín.
-Documento 18. Circular del P. Provincial Cayetano G. Cienfuegos, Corias, 13/02/1892. 1 cuadernillo cosido, 8 pp., texto impreso. Latín.
-Documento 19. Carta de D. José Ruiz al P. Alfredo Fanjul, Villarrubia, 27/06/1893. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 20. Carta de D. José Ruiz al P. Alfredo Fanjul, Villarrubia, 30/07/1893. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 21. Factura de D. José Ruiz al P. Alfredo Fanjul, Villarrubia, 18/08/1893. 1 pliego pequeño manuscrito.
-Documento 22. Carta de D. Ramón Lorenzo al P. Alfredo Fanjul, Oviedo, 21/08/1893- 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 23. Carta de D. José Ruiz al P. Alfredo Fanjul, Villarrubia, 29/09/1893. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 24. Carta de D. José Ruiz al P. Domingo Benito Blanco, Villarrubia, 08/10/1893. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 25. Circular del P. Provincial Antonio Martínez, Madrid, 14/06/1894. 1 folio y un pliego. Son dos ejemplares de la misma circular, el primero impreso y el segundo manuscrito. Latín.
-Documento 26. Circular del P. Provincial Antonio Martínez, Madrid, 02/02/1896. 1 folio impreso. Latín.
-Documento 27. Circular del P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 05/04/h. 1896. 1 folio impreso. 2 ejemplares. Latín.
-Documento 28. Circular del P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 12/08/1896. 1 pliego impreso. 2 ejemplares. Latín.
-Documento 29. Circular del P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 08/09/1897. 1 folio impreso. 2 ejemplares. Latín.
-Documento 30. Circular del P. Provincial Esteban Sacrest, Corias, 22/04/1898. 1 folio impreso. 2 ejemplares.
-Documento 31. Circular del P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 08/02/1899, con comunicado del P. Maestro Andrés Frühwirth. 1 pliego impreso.
-Documento 32. Circular del P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 08/06/1899. 1 pliego impreso. 2 ejemplares.
-Documento 33. Advertencias para el orden de la peregrinación a Caleruega dadas por el P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 04/08/1899. 1 folleto impreso, 4 pp.
-Documento 34. Circular del P. Provincial Esteban Sacrest, Madrid, 11/02/1900. 1 folio impreso, sello. 2 ejemplares. Latín.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Documentos Personales (1887-1955)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Orden alfabético. 1887-1955:
-Echarte Garayoa, Emilio, cert. de confirmación, Ibiricu, 29/09/1925, cert. de bautismo, Ardanaz, ¿1925?, cert. médico, Egüés, 01/10/1925, informe del obispo de Pamplona, Pamplona, 11/08/1929. Documentos 1 al 4.
-Eguidazu Gongueta, cert. de familia y cert. de bautismo, Elorrio, 04/09/1923, informe del obispo de Vitoria, Vitoria, 10/05/1927. Documentos 5 al 7.
-Eizaguirre, Juan, asignación a Corias, Madrid, 29/07/1952. Documento 8.
-Escala Maenlet, Juan, informe del obispo de Pamplona, Pamplona, 27/04/1948. Documento 9.
-Eslava Ardanaz, Agustín, cert. de bautismo y de confirmación, Idocin, 12/10/1923, e informe del obispo de Pamplona, Pamplona, s.f. Documentos 10 al 12.
-Espinoza, Manuel y Gutiérrez, Constantino, asignación a Corias, Montesclaros, 13/10/1900. Documento 13.
-Espiritusanto, Luis, carte, Las Caldas, s.f. Documento 14.
-Expósito Alonso, Anastasio Julio, cert. de partida de bautismo y de buena conducta, Villaseca, 30/04/1957. Documentos 15 y 16.
-Estébanez Fernández, Pedro, testamento, Corias, 04/10/1946. Documento 17.
-Fanjul Acebal, Alfredo, solicitud de dispensa, 01/12/1890, rescripto, Roma, 05/12/1890. Documento 18.
-Fernández, Agustín, asignación a Corias, Madrid, 01/03/1916, y asignación a Corias, Madrid, 23/11/1918. Documentos 19 y 20.
-Fernández, Celedonio, asignación a Corias, Madrid, 10/10/1939. Documento 21.
-Fernández, Claudio, asignación a Corias, Madrid, 05/01/1920. Documento 22.
-Fernández, Francisco, asignación a Corias, Salamanca, 14/11/1942. Documento 23.
-Fernández, Higinio, asignación a Corias, Oviedo, 04/09/1902, y rescripto de indulto de exclaustración, Roma, 23/05/1927. Documentos 24 y 25.
-Fernández, Jacobo, asignación a Corias, Madrid, 22/09/1955. Documento 26.
-Fernández, José, asignación a Corias, Madrid, 11/09/1955. Documento 27.
-Fernández, Manuel, rescripto, Roma, 14/06/1887, y asignación a Corias, Madrid, 07/11/1901. Documentos 28 y 29.
-Fernández, Maximiliano, asignación a Corias, Madrid, 15/12/1905, asignación a Corias, Madrid, 21/08/1913. Documentos 30 y 31.
-Fernández Rodríguez, Ramón, rescripto, Roma, 27/10/1893. Documento 32.
-Fernández, Salvador, asignación a Corias, Corias, 08/09/1914. Documento 33.
-Fernández, Vicente, asignación a Corias, Madrid, 10/02/1902, cartas, Roma, 15/11/1902; Bilbao, 27/11/1902 y 26/11/1902. Documentos 34 al 37.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta de Fr. Lucas González a Fr. Antonio Queipo, Las Caldas, 11/07/1907. Sobre la separación de objetos religiosos en la iglesia de la Trinidad para dejar las cosas claras. 1 pliego pequeño (4 pp.) manuscrito, firma autógrafa. Documento 1.
-Inventario de las vestiduras sagradas, cálices, libros y demás mobiliario de la Iglesia de San Esteban de la ciudad de Salamanca, Salamanca, 16/08/1907. 1 cuadernillo, 6 ff. manuscritos, firma autógrafa del P. Provincial Antonio Martínez. Documento 2.
-Inventario de los objetos preciosos del Convento de San Esteban de Salamanca, O.P., Salamanca, 12/07/1910. 1 cuadernillo, 6 ff. paginados del 1 al 9, firma autógrafa del prior Fr. Eduardo Martínez y sello. Documento 3.
Convento de San Esteban de Salamanca
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Documento 1. Nombramiento del P. Rector de Corias como delegado del P. Provincial Antonio Martínez, Las Calas, 08/10/¿1907? 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa y sello.
-Documento 2. Dispensa de estudios concedida a los FF. Aureliano Pardo, Juan Calzón y Eduardo Rodríguez por el P. Provincial Antonio Martínez, Madrid, 21/10/1902. 1 cuartilla manuscrita, firma ológrafa y sello.
-Documento 3. Dispensa de estudios concedida a los FF. Eulogio García y Tomás Puerta por el P. Provincial Antonio Martínez, Oviedo, 17/09/1903. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa y sello.
-Documento 4. Autorización del P. Provincial Antonio Martínez para adelantar exámenes a los discípulos de Fr. Emilio Colunga en Corias, Barcelona, 06/06/1904. 1 folio manuscrito, firma ológrafa y sello.
-Documento 5. Certificado de estudios y calificaciones de FF. Eliseo Malzárraga, Enrique Reyen, Antonio Pastor, Gabriel Macías y José María Ygarza por el P. Prior M. Fernández, Padrón, 20/09/1904. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa y sello.
-Documento 6. Certificado de calificaciones de FF. Eliseo Malzárraga, Enrique Reyero, Antonio Pastor, Gabriel Macías y José María Ygarza por el P. Prior Eduardo Martínez, Padrón, 01/05/1905. 1 papel pequeño manuscrito, firma ológrafa y sello.
-Documento 7. Certificado de traslado de Padrón a Corias de FF. Ramiro Melero, Joaquín Álvarez, Maximiliano Fernández, Eulogio Madariaga, Esteban González, José Pardo, Antonio Pìñeiro y Pío Ramírez por el P. Prior Eduardo Martínez, Padrón, 26/08/1905. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa y sello.
-Documento 8. Carta del P. Eduardo Martínez al P. Rector de Corias sobre el acceso al noviciado del lego Fr. Emilio González, Padrón, 22/08/1905. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa y sello.
-Documento 9. Aprobación para profesión simple del novicio donado Fr. Emilio González, Padrón, 02/09/1906. 1 folio manuscrito, firma ológrafa de Fr. Eduardo Martínez y sello.
-Documento 10. Certificado de traslado de Padrón a Corias de FF. Alberto Rodríguez, Enrique Izquierdo y Tomás Manguán por el P. Prior Eduardo Martínez, Padrón, 22/09/1906. 1 pliego pequeño manuscrito, firma ológrafa y sello.
-Documento 11. Confirmación de dispensa de estudios a Fr. Estanislao García y de carta de Fr. Jerónimo Coderch al P. Rector de Corias, Madrid, 1907. 1 papel pequeño manuscrito, firma ológrafa del P. Esteban Sacrest y sello.
-Documento 12. Comunicado de Fr. Alberto Colunga a los PP. Provincial y Regente de Estudios con el cuadro de asignaturas, Corias, 04/07/1908. Aprobación del cuadro por el P. Provincial Esteban Sacrest y el P. Lector Lesmes Alcalde, Salamanca, 08/07/1908. 1 cuadernillo pegado, 5 pp., texto manuscrito, firmas ológrafas.
-Documento 13. Ratio Studiorum por el P. Maestro Jacinto María Cormier, Roma, 19/03/1910. 8 folios, texto impreso. Latín.
-Documento 14. Carta del P. Arturo Ortega al P. Rector, Madrid, 27/06/1910 sobre exámenes de coristas. 1 papel manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 15. Carta del P. Provincial Esteban Sacrest al P. Rector, 09/07/1912, sobre estudios, Escuela, etc. 1 pliego manuscrito, firma ológrafa.
-Documento 16. Asignación de los FF. Manuel Rozas, Venancio Diego, Francisco Col, Claudio Fernández, Sabiniano ¿Méndez? y José María Iglesias a Corias por el P. Provincial Esteban Sacrest, Barcelona, 08/12/1912. 1 pliego pequeño manuscrito, firmas ológrafas y sello. Le falta un trozo de papel.
-Documento 17. Formulario del Ratio Studiorum enviado por el P. Vicario del Maestro, Fr. Leonardo Lehu, Roma, 01/06/1917. 1 pliego impreso. Latín.
-Documento 18. Libro de Estudios de la Escuela Apostólica, octubre de 1916 al 28 de junio de 1918. Firmas de los PP. Vicente Álvarez Cienfuegos, Corias, 23/06/1917; Secretario de Estudios de la Escuela Apostólica, Corias, 10/1916, 28/06/1918, 09/07/1920; y Alfredo Fanjul, Corias, 20/08/1919. 15 folios sueltos, paginados a máquina, 30 pp., usados hasta la p. 29. Texto manuscrito, firmas ológrafas y sellos de los PP. Provinciales.
-Documento 19. Lista de asignaturas, días, horas y profesores del curso 1929-1930. 1 papel mecanografiado, sin firma ni fecha.
-Documento 20. Calificaciones que obtuvieron los Apostólicos en los exámenes de Navidad de 1935. 2 folios manuscritos, sin firma ni fecha.
-Documento 21. Fundación de beca perpetua en el Colegio de Corias por D. Mauricio Díaz Robledo, Madrid, 04/01/1943. 1 folio mecanografiado, es copia.
-Documento 22. Formulario de solicitud de testimoniales para aspirantes al hábito, Corias. 1 pliego pequeño impreso, sin rellenar. Latín. 2 ejemplares.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Documentos Personales (1886-1943)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Orden alfabético. 1886-1943:
-Palacios Escobar, Mariano, informe, Carrión de los Condes, Palencia, 23/08/1928, cert. académico, Carrión, 01/09/1928, cert. de bautismo y de confirmación, Villota del Páramo, 22/09/1928, informa del obispo de León para testimoniales, León, 26/09/1928, carta de Mariano Palacios a Fr. Fernando María Gutiérrez, Villota del Páramo, 16/09/1928. Documentos 1 al 6.
-Palacios Camporro, Ramón, renuncia de bienes, Corias, 25/09/1894. Documento 7.
-Pampín Lunar, José Antonio Manuel, cert. de confirmación, Sanlúcar de Barrameda, 19/01/1944, cert. de bautismo, Sanlúcar de Barrameda, 19/01/1944, informe para ingresar a Corias del arzobispado de Sevilla, Sevilla, 04/08/1956. Documentos 8 al 10.
-Parcerisa, Ramón, carta a Fr. Benigno Sánchez, Lérida, 10/12/1927, carta al P. Rector de Corias, Lérida, 30/12/1927, carta del obispo de Solsona con informe de buena conducta, Lladurs, 21/01/1928, informe, Solsona, 28/01/1928, carta de Fr. Lorenzo Caldenty al P. Prior de Corias, Solsona, 13/02/1928. Documentos 11 al 15.
-Pardo, José, asignación a Corias, Madrid, 15/12/1905, asignación a Corias, Madrid, 23/11/1918. Documentos 16 y 17.
-Pastor Codesal, Agripino, cert. de buena conducta, Zamora, 06/09/1926, informe, Corias, 01/09/1926, y aprobación de testimoniales, Cerezal, Zamora, 11/09/1926, carta del obispo de Zamora, Zamora, 24/09/1926, cert. de bautismo y confirmación, Cerezal de Aliste, 27/08/1926, cert. académico, Zamora, 04/09/1926. Documentos 18 al 22.
-Peláez, Antonio, asignación a Corias, Barcelona, 28/11/1912. Documento 23.
-Peláez Rodríguez, Adelo Manuel, cert. de bautismo y confirmación, Troncedo, 05/05/1931. Documento 24.
-Peña Delgado, Daniel, cert. de bautismo, Caleruega, 10/11/1924, solicitud de testimoniales, Las Caldas, 01/07/1926 y respuesta del obispo de Osma, Osma, 10/07/1926. Documentos 25 y 26.
-Peña Manguán, Vicente, cert. de bautismo, Caleruega, 10/11/1924, informe, Corias, 19/02/1928. Documentos 27 y 28.
-Peña Peña, Martín, cert. de bautismo, Caleruega, 10/11/1924, solicitud de información de conducta, Las Caldas, 07/02/1926. Documentos 29 y 30.
-Pérez, Gerardo, rescripto, Roma, 24/03/1896, votos simples, Roma, 06/04/1896. Documentos 31 y 32.
-Pérez, Joaquín, cert. de examen de confesor, Palencia, 01/06/1886. Documento 33.
-Pérez, José Luis, cert. de bautismo y buena conducta, Luarca, 26/01/1943. Documento 34 y 35.
-Pérez, Modesto, solicitud de testimoniales, Montesclaros, 12/09/1894.
Convento de San Juan Bautista de Corias
Preparación de la presencia de frailes en Valladolid (1890-1893)
Part of Fondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Correspondencia del P. Provincial, Fr. Cayetano G. Cienfuegos, y de los PP. José Ronzano, José María Suárez, José Domingo Martínez con D. Manuel Llamazares y Leiva, en el año de 1890, desde Corias, Palencia, Roma, Documentos 1-6.
-Correspondencia del P. Maestro General Rvmo. Fr. José María Larroca, envía el documento oficial facultando a D. Manuel Llamazares para recitar el Oficio Divino según el Rito Dominicano, Roma, Minerva, 03/01/1891. Y cartas de los PP. José María Suárez, José Ronzano, Rafael J. Menéndez, P. Provincial, Fr. Cayetano G. Cienfuegos a D. Manuel Llamazares y Leiva, en el año de 1891, desde Roma, Corias, Palencia, Vergara, Interesante el doc. 10: pasos para la comunidad de Valladolid. Documentos 7 al 14.
-Correspondencia de los PP. José Ronzano, Antonio Martínez (Provincial) y uno que firma “el de la Pilarica” a D. Manuel Llamazares, durante el año 1892-1893, desde Lerma, Palencia, Jerez, Las Caldas de Besaya, Montesclaros, Santander. Se incluyen dos papeles (¿notas para telégrafo?) al P. Provincial, que estaba en Montesclaros, en los que D. Manuel Llamazares pide un poder para otorgar escrituras e hipotecas; sin fecha. Documentos 15 – 28.
-Copia (más bien borrador) de la carta de D. Manuel Llamazares de Leiva al P. Provincial de los Dominicos, Valladolid, 18/03/1891. La Orden Tercera es muy numerosa, tanto en hombres como en mujeres, por lo que se le pide una comunidad de frailes. 1 cuartilla. Documento 29.
-Copia (más bien borrador) de la carta del D. Manuel Llamazares y Leiva a D. Antonio Cánovas del Castillo, Valladolid, 23/05/1891. Pide que para que no se arruine más el Colegio de San Gregorio se le devuelva a la Orden Dominicana. 1 folio. Documento 30.
Convento de San Pablo de Valladolid