Asignación del P. Alfonso Villanueva al Convento de Vergara por el P. Provincial Luis Getino (1922)
- ES 37274.AHDOPE B-C-VER-b-12-8-27
- Uni. doc. simple
- 7 de septiembre de 1922
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
González Alonso Getino, Luis, O.P.
Asignación del P. Alfonso Villanueva al Convento de Vergara por el P. Provincial Luis Getino (1922)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
González Alonso Getino, Luis, O.P.
Asignación del P. Alipio Alonso al Convento de Vergara por el P. Provincial Luis Getino (1924)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
González Alonso Getino, Luis, O.P.
Asignación del P. Antonino Alonso al Convento de Vergara por el P. Provincial Luis Getino (1923)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
González Alonso Getino, Luis, O.P.
Asignación del P. Antonio Martínez al Convento de Vergara por el P. Provincial Luis Getino (1924)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
González Alonso Getino, Luis, O.P.
Asignación del P. Baltasar Alústiza al Convento de Vergara por el P. Provincial Luis Getino (1922)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
González Alonso Getino, Luis, O.P.
Asignación del P. Joaquín María Ron al Convento de Vergara por el P. Provincial Luis Getino (1922)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
González Alonso Getino, Luis, O.P.
Asignación del P. José López al Convento de Vergara por el P. Provincial Luis Getino (1924)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
González Alonso Getino, Luis, O.P.
Asignación del P. Miguel Menéndez al Convento de Vergara por el P. Provincial Luis Getino (1925)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
González Alonso Getino, Luis, O.P.
Asignación del P. Nicolás Albuerne al Convento de Vergara por el P. Provincial Luis Getino (1922)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
González Alonso Getino, Luis, O.P.
Asignación del P. Pedro Bueno al Convento de Vergara por el P. Provincial Luis Getino (1922)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
González Alonso Getino, Luis, O.P.
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Solicita permiso para fundar en el Colegio de Vergara una Fundación Perpetua de quince misas cada mes. El P. Getino autoriza la licencia en Madrid el 22/04/1935.
González Alonso Getino, Luis, O.P.
Carta y certificado de buena conducta sobre la profesión solemne del P. Cándido Gonzalo (1935)
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Contiene:
-Carta del Vicario del Provincial, Fr. Luis Getino al P. Rector de Vergara sobre la profesión solemne y traslado del P. Cándido Gonzalo, Madrid, 06/05/1935.
-Certificado de buena comnducta del P. Cándido Gonzalo firmado por el P. Gabriel Millán, Villava, 10/05/1935.
González Alonso Getino, Luis, O.P.
Cofradía del Cíngulo. Relación de cofrades desde 1885 a 1957
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 24/12/1929.
Firman los PP. Eulogio Madariaga, Eliseo Madariaga, Mariano Antía, Julián Fuentes, Vicente D. González, Sebastián del Río, Juan Suárez, Antonio López Couceiro, Juan María López, Pablo José Monzón, Benigno Sánchez y Miguel Saralegui.
En el f. 1 figura la fecha de fundación: 7 de marzo de 1885. El registro de los cofrades llega hasta 21/11/1957.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
En realidad es el Libro de las cuentas de Depósito. "Libro de Caja, comienza en 24 de abril de 1893, trasladando el saldo etc. resultante de las cuentas, revisadas y aprobadas en la última visita".
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 16/12/1894, 22/04/1901, 07/¿11?/1903.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/05/1897, 04/05/1899, 20/08/1908, 18/09/1910, 07/05/1913.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907, 08/08/1914, 08/08/1915.
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927, 20/03/1928, 24/12/1929.
Firman los PP. M. Bada, Jacinto Figueira, Rafael J. Menéndez, Pablo Monzón, Pablo Reginaldo Conrat, Inocencio Fernández Bada, Arturo Ortega, José Rodríguez, Benigno Sánchez, Nicolás Aguínaco, Paulino Álvarez, José López, Narciso Salazar, Celestino José Alonso, Emeterio Fernández, Pedro Nolasco de Medio, Manuel María Sainz, José Gafo, José María Solís, Piquero, Juan María López, Manuel Montoto, Sebastián del Río, Vicente González, Miguel Menéndez, Marino Vea-Murguía, Luciano Escandón, A. Carrión, Eulogio Madariaga, Enrique Alonso, Nicolás Albuerne, Domingo Monedero, Félix Alonso Muñiz y Eliseo Miguel.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial José Domingo Martínez: 16/08/1886 y 17/02/1888.
Visita del P. Provincial Cayetano García Cienfuegos: 23/08/1889 y 08/08/1891.
Visita del P. Provincial Antonio Martínez: 17/04/1893, 16/11/1894, 22/09/1901 y 09/11/1903.
Visita del P. Provincial Esteban Sacrest: 09/03/1897, 04/05/1899, 20/08/1908, 18/09/1910 y 07/05/1913.
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 12/09/1905, 12/09/1907, 08/08/1914, 08/08/1915, 28/08/1917.
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Alonso Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927, 24/12/1929, 23/02/1931, 28/11/1932, 02/12/1942, 27/11/1943, 24/09/1944.
Visita del P. Provincial Esteban González Vigil: 16/12/1940.
Visita del P. Provincial Tomás Sánchez Perancho: 10/03/1947, 29/04/1948, 19/05/1950.
Secretario de Visita, Fr. Aureliano Martínez: 11/06/1949.
Visita del P. Provincial Aniceto Fernández: 23/06/1953.
Convento de San José de Vergara
Parte deFondo B (Archivo Nuevo)
Visita del P. Provincial Vicente Álvarez Cienfuegos: 08/08/1915, 28/08/1917, .
Visita del P. Provincial Alfredo Fanjul: 29/10/1919.
Visita del P. Provincial Luis Getino: 18/07/1924, 29/08/1925.
Visita del P. Provincial José Cuervo: 20/09/1927.
Convento de San José de Vergara