Delicado Baeza, José (Arzobispo)
- ES
- Persona
- 18 de enero de 1927 - 17 de marzo de 2014
Delicado Baeza, José (Arzobispo)
Díaz, Custodio, O.P. prior de Zamora, 1785 y 1790
Varias veces prior en el convento de Zamora: 06/12/1785, 1790, 1799, 1803.
Natural de Ferreras de Abajo (Zamora). Alumno de las Escuelas Apostólicas de Las Calda de Besaya y de Caleruega (1905-1909). Este último año tomó el hábito en Padrón, donde hizo la profesión el 30/09/1910. Más datos en Las AA.CC. PP. 1975 en Necrología; Fernández Martínez, José: "Obituario de Religiosos Dominicos", p. 345 y Fr. Salvador y Conde, José, " Fallecidos....
Dominguez, Fernando, O.P.,maestro de novicios de Zamora
Hijo del convento de Santo Domingo de Zamora, donde tomó el hábito el 18/07/1755, natural de Santa Marína de Covelo, obispado de Tuy, hijo de Pascual Domínguez y de Jacinta Vázquez, de mano del P. maestro Fr. José Bello, prior de dicho convento. Hizo renuncia ante José Crespo, el 18 de julio de 1756 y profesó el 19 de mismo mismo [mes] año, en manos del dicho prior. Aparece como maestro de novicios en 27/11/1784 y firma todas o casi todas la actas de tomas de hábito 1799.
Ducattillon, Vincent, O.P. (prior provincial de Francia)
Prior provincial de la Provincia de Francia (1954-1957).
Duque de Alba (III), D. Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel
Duque de Alba (VII), D. Antonio Álvarez de Toledo y Enríquez de Ribera
Duque de Alba (XVII), D. Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó
Echeguren y Aldama, Justo Antonino de
Echeverría, José Ignacio de, O.P., maestro de novicios en Zamora, prior en 1808
Natural de Azcoitia, obispado de Pamplona (Guipuzcoa), tomó el hábito en Santo Domingo de Zamora, el día 24 de agosto de 1775, para coro, de mano del P. Maestro Diego de Baeza, prior. Por mandato del Maestro de la Orden, tuvo que hacer el noviciado en el convento de San Ildefonso de Toro, donde hizo también la profesión por este convento de Zamora.
Aparece el 21 de noviembre de 1805 firmando actas de tomas de hábito y profesiones. Era Lector de teología y maestro de novicios.
La última ves que firma es del 31 de agosto 1806 (31/08/1806)
Figura como lector de artes en el convento de Vitoria y firma certificado de estudios e, 16/10/1774.
Eijo y Garay, Leopoldo (patriarca de las Indias Occidentales y obispo de Madrid-Alcalá)
Eleizalde Brenosa, Luis. Profesor en el colegio de Vergara, de los dominicos
Elorza Mendizábal, Domingo, O.P.
Escallada Tijero, Alberto, O.P.
En 1774, el 10 de octubre figura como lector de artes, en Vitoria y firma certificado de Estudios
Espinel Marcos, José Luis, O.P.
Estrada Paetau, Luis María, O.P.